Перейти к содержанию
Переключить боковую панель
Знание.Вики
Поиск
Персональные инструменты
Создать учётную запись
Войти
Навигация
Заглавная страница
Случайная страница
Свежие правки
Новые страницы
participation
bug_in_article
Портал сообщества
Форум
Инструменты
Ссылки сюда
Связанные правки
Служебные страницы
Версия для печати
Постоянная ссылка
Сведения о странице
Стать автором
Стать экспертом
Оцените статью
Главная
/
Статьи
/
Главы ДНР
Шаблон
:
Главы ДНР
Шаблон
Обсуждение
русский
Читать
Просмотр кода
История
Ещё
Читать
Просмотр кода
История
Материал из «Знание.Вики»
Главы Донецкой Народной Республики
Глава Временного правительства ДНР
Д. В. Пушилин
(8 апреля — 15 мая 2014)
Председатели
Верховного Совета ДНР
Д. В. Пушилин
(15 мая — 18 июля 2014)
В. И. Макович
(
и. о.
, 18 — 23 июля 2014)
Б. А. Литвинов
(23 июля — 14 ноября 2014)
Главы ДНР
А. В. Захарченко
(14 ноября 2014 — 31 августа 2018)
Д. В. Трапезников
(
и. о.
, 31 августа — 7 сентября 2018)
Д. В. Пушилин
(7 сентября 2018 — 4 октября 2022)
Главы ДНР в составе России
Д. В. Пушилин
(с 4 октября 2022)
Категории
:
Навигационные шаблоны:Президенты
Навигационные шаблоны:Политика Донецкой Народной Республики